Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Reelle ejere | Revisor | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 tilføjes Direktion: Martin Egeland Diernisse (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-05 fjernes Direktion: Jeppe Kallesøe Odefey (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-04 fjernes Direktion: Martin Egeland Diernisse (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-06-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-15 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-15 tilføjes Vedtægter: 2022-06-15 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-12 tilføjes Bestyrelse: Johannes Emil Kjærsgaard Gadsbøll (formand) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Bestyrelse: Klavs Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Bestyrelse: Morten Petersen (næstformand) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 tilføjes Legale ejere: Rainbow BidCo ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Legale ejere: REIMER ASSET MANAGEMENT ApS, MORTEN P. HOLDING ApS, J. REEH HOLDING ApS, OP & NED HOLDING ApS, JUNG HOLDING ApS, KP INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Kveim Lie (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.024.904,00 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-04-13 tilføjes Legale ejere: JUNG HOLDING ApS, KP INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-12 fjernes Legale ejere: JUNG HOLDING ApS, KP INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Morten Spliid (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 12, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 8, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-10-01 fjernes Bestyrelse: Jonas Reeh Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-22 tilføjes Direktion: Martin Egeland Diernisse (direktør) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2021-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dortheavej 8, st. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 19, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@hobbii.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: finance@garnio.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2020-06-29 tilføjes Binavne: Garnklubben A/S, Garnio A/S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-28 fjernes Binavne: Garnklubben ApS, Garnio ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Reimer Olesen (formand) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-06-17 fjernes Bestyrelse: Filip Domagala (formand) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 tilføjes Direktion: Jeppe Kallesøe Odefey (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2020-06-18 fjernes Direktion: Jens Reimer Olesen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Direktion: Jeppe Kallesøe Odefey (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-06-18 tilføjes Navne: Hobbii A/S (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Navne: Hobbii ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 65.182,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-05 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 64.519,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-02-01 tilføjes Vedtægter: 2020-02-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-01-23 tilføjes Direktion: Jeppe Kallesøe Odefey (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 63.769,00 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-10-14 tilføjes Vedtægter: 2019-10-14 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-10-08 tilføjes Legale ejere: OP & NED HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-10-07 fjernes Legale ejere: OP & NED HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-13 tilføjes Legale ejere: REIMER ASSET MANAGEMENT ApS, MORTEN P. HOLDING ApS, J. REEH HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-09-12 fjernes Legale ejere: Lane11 Group ApS (offentliggjort 2019-09-14)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med spil og legetøj (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2019-04-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Bestyrelse: Filip Domagala (formand) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-04-07 fjernes Bestyrelse: Jens Reimer Olesen (formand) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Binavne: Garnio ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-04-07 fjernes Binavne: Hobbii ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Direktion: Jens Reimer Olesen (direktør) (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-04-08 fjernes Direktion: Jonas Reeh Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Navne: Hobbii ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-04-07 fjernes Navne: Garnio ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 19, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 19, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-28 tilføjes Bestyrelse: Filip Domagala (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjeldhammervej 19, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-21 tilføjes Hjemmeside: www.hobbii.dk (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 176, 2610 Rødovre (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2017-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@garnio.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2017-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2017-04-28 tilføjes Legale ejere: Lane11 Group ApS, JUNG HOLDING ApS, KP INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-14)
Den 2017-04-27 fjernes Legale ejere: Lane11 Group ApS, JUNG HOLDING ApS, KP INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-28 tilføjes Vedtægter: 2017-04-28 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Reimer Olesen (formand) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 58.928,00 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Legale ejere: Lane11 Group ApS, JUNG HOLDING ApS, KP INVEST HOLDING ApS, OP & NED HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2016-11-29 fjernes Legale ejere: Lane11 Group ApS, OP & NED HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Binavne: Hobbii ApS, Garnklubben ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Jonas Reeh Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med e-handel og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: Lane11 Group ApS, OP & NED HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: Garnio ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: Lane11 Group ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-01)