Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsgade 40, 1577 København V (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: governance.management@danskeinvest.com (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Bestyrelse: Helle Marianne Breinholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-05-22 fjernes Bestyrelse: Jan Ole Edelbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-05-22 tilføjes Direktion: Helle Marianne Breinholt (direktør) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-05-22 fjernes Direktion: Jan Ole Edelbo (direktør) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Stig Rasmussen (formand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-29 fjernes Bestyrelse: Erik Sevaldsen (formand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-12-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Bestyrelse: Erik Sevaldsen (formand) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2015-06-26 fjernes Bestyrelse: Flemming Stig Pristed (formand) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Bestyrelse: Flemming Stig Pristed (formand) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Direktion: Jan Ole Edelbo (direktør) (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2015-06-26 fjernes Direktion: Henrik Gottlieb Kilsgaard (direktør) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Direktion: Henrik Gottlieb Kilsgaard (direktør) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage private equity investeringer i overensstemmelse med aftalegrundlaget vedrørende EQT VII (No. 1) Limited Partnership. Selskabet kan indgå valutaterminsforretninger med henblik på at sikre kommende ind- og udbetalinger mellem selskabet og EQT VII (No. 1) Limited Partnership mod valutaudsving, såfremt afdækningen står i rimeligt forhold til risikoen. Selskabet kan som led i selskabets likviditetsstyring optage lån samt anbringe midler som indskud i pengeinstitutter eller på anden forsvarlig vis efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive finansieringsvirksomhed af enhver art. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 69.999,23 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 66.981,93 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Navne: Merchant Equity Large Cap Europe VI A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Navne: Merchant Equity Large Cap Europe VI A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 fjernes Navne: Merchant Equity Large Cap Europe VI A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 fjernes Navne: ApS STM nr. 2602 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 2602 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem og direktøren i forening. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-26 tilføjes Vedtægter: 2015-06-26 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-25 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-06-25 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-24 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-01)