Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 389, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VINDELØV BYG ApS. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2021-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Villøv Bolig ApS. (offentliggjort 2021-07-11)
Den 2022-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Giggi Invest ApS. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2023-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VINDELØV BYG ApS. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 389, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 389, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 389, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-08-23 tilføjes Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-23 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-02-03 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 389, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 389, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 389, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Gustav Vindeløv (direktør) (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt investering og anden formuepleje (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Gustav Vindeløv, Johan Vindeløv, Anne Vindeløv (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: VINDELØV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Gustav Vindeløv (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: Gustav Vindeløv (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-01)