Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2021-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejerivej 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-29 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Legale ejere: Jesper Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Navne: Elite Vagt IVS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Reelle ejere: Jesper Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Stiftere: Lars Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Jesper Lindebjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-21 tilføjes Direktion: Jesper Lindebjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2017-12-21 fjernes Direktion: Lars Lindebjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-12-21 fjernes Legale ejere: Lars Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejerivej 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Direktion: Lars Lindebjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er private vagt- og sikkerhedstjenester. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-29 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Legale ejere: Lars Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Navne: Elite Vagt IVS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Stiftere: Lars Lindebjerg Pedersen (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2015-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-08)