Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Wessels Vej 17, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 28, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 tilføjes Vedtægter: 2021-12-29 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-29 fjernes Bestyrelse: Jens Knud Hermansen (formand) (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 tilføjes Direktion: Jens Knud Hermansen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-11 fjernes Direktion: Jacob Ove Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jens Knud Hermansen (formand) (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2020-04-30 tilføjes Direktion: Jacob Ove Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-04-30 fjernes Direktion: Jens Knud Hermansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2020-04-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 28, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjernevej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-11-30 tilføjes Direktion: Jens Knud Hermansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-11-30 fjernes Direktion: Knud Erik Banke Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-30 tilføjes Legale ejere: Renas Group ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-30 fjernes Legale ejere: KEK ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-30 tilføjes Reelle ejere: Jens Knud Hermansen (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-30 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Banke Kristensen (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-11-19 tilføjes Navne: Renas Rengøring ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-18 fjernes Navne: Stige Rengøring ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-19 tilføjes Vedtægter: 2019-11-19 (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Direktion: Knud Erik Banke Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Claus Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjernevej 5, 5600 Faaborg (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2015-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Haugevej 225, 5270 Odense N (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-10 tilføjes Legale ejere: KEK ApS (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2015-12-09 fjernes Legale ejere: VST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-12-10 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Banke Kristensen (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haugevej 225, 5270 Odense N (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-01 tilføjes Direktion: Claus Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2015-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring, håndværk og service samt anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: VST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2015-06-01 tilføjes Navne: Stige Rengøring ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-01 tilføjes Stiftere: VST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-06-01)