Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vintoften 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-18 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Legale ejere: Bertil Johan Stam, Mikkel Hesse, Søren Hvam Sørensen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Navne: ASARA ApS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Reelle ejere: Bertil Johan Stam, Mikkel Hesse, Søren Hvam Sørensen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Stiftere: Søren Hvam Sørensen, Mikkel Hesse, Bertil Johan Stam (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2017-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2017-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 fjernes Bestyrelse: Søren Hvam Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 fjernes Direktion: Lene Bech Hesse (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-13 tilføjes Direktion: Mads Kristian Krag Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2015-06-13 fjernes Direktion: Bertil Johan Stam (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vintoften 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Hvam Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-05-18 tilføjes Direktion: Bertil Johan Stam (adm. dir.) (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med risikovurdering og medicinsk assistance ved filmoptagelser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-18 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Legale ejere: Bertil Johan Stam, Mikkel Hesse, Søren Hvam Sørensen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Navne: ASARA ApS (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Reelle ejere: Bertil Johan Stam, Mikkel Hesse, Søren Hvam Sørensen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Stiftere: Søren Hvam Sørensen, Mikkel Hesse, Bertil Johan Stam (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-15)