Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Aagaard(virk.: 72) Dir., Reelle ejere | 2,78 % | 8,33 % | 15,28 % | 27,78 % |
Lise Aagaard(virk.: 22) Reelle ejere | 4,55 % | 18,18 % | 22,73 % | 22,73 % |
Pct. | 3,19 % | 10,64 % | 17,02 % | 26,60 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Steen Jensen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikkel Stensgaard(virk.: 8) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Lasse Antoni Carlsen(virk.: 5) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Daniel Philip Veenboer(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 19,05 % | 19,05 % | 19,05 % | 19,05 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lise Aagaard | 01.01.2007 | Dronninggårds Alle 56, 2840 Holte |
Peter Aagaard | 01.01.2007 | Dronninggårds Alle 56, 2840 Holte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lasse Antoni Carlsen | 01.10.2013 | Kong Oscars Gade 4, 2100 København Ø |
Mikkel Stensgaard | 02.07.2018 | Hf. Kongelund 23, 2300 København S |
Carsten Steen Jensen | 01.10.2019 | Dr. Abildgaards Alle 3, 1955 Frederiksberg C |
Daniel Philip Veenboer | 26.01.2020 | Gormsgade 1, 2200 København N |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Gaard ApS | 43022334 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
SEMITA METAM CAPITAL ApS | 35466835 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SILJAN ApS | 36058056 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
TOLDBODGADE 13 ApS | 35466851 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
TOLDBODGADE 17 ApS | 35466878 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
TROLLBEADS A/S | 28717024 | NORMAL | Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (464800) |
XJewellery A/S | 37683795 | NORMAL | Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (464800) |
Yderlandsvej 1 ApS | 36907525 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
ZEN CAPITAL A/S | 62628618 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ZEN MANAGEMENT ApS | 35466800 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.06.2016 | 6,93 (km) | Bygmestervej 2, 2400 København NV | Toldbodgade 17A, 1253 København K |
12.11.2018 | 0,03 (km) | Toldbodgade 17A, 1253 København K | Toldbodgade 13, 1253 København K |
23.06.2020 | 0,00 (km) | Toldbodgade 13, 1253 København K | Toldbodgade 13, 1253 København K |
Yderlandsvej 1 ApS. |
Sidst opdateret den 10.06.2016 og angivet som gældende fra 06.06.2016 (3025 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
YDERHOLM GODSTRANSPORT ApS | 29324018 |
YDERHOLM HOLDING ApS | 35210547 |
YDERHOLM LARSEN HOLDING ApS | 35471413 |
Yderik Østergård | 29076464 |
Yderlandsvej 1 ApS | 36907525 |
YDERLANDSVEJ 14 ApS | 28149670 |
Yderskov Holding ApS | 38396145 |
Yderskov Invest ApS | 37557870 |
Yderskov Udlejning ApS | 37358509 |
Yderst bekendt taknemmelig unikke ApS | 38478184 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Aagaard(virk.: 72) Dir., Reelle ejere | 19 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 |
Lise Aagaard(virk.: 22) Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 27 % | 44 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Steen Jensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mikkel Stensgaard(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Lasse Antoni Carlsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Philip Veenboer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 28 | 0 | 0 | 25 | 41 | 0 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 19 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Aagaard(virk.: 72) Dir., Reelle ejere | 58 | 43 | 0 | 17 |
Lise Aagaard(virk.: 22) Reelle ejere | 9 | 11 | 0 | 13 |
Sum | 67 | 54 | 0 | 30 |
Pct. | 44 % | 36 % | 0 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Steen Jensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 2 | 3 |
Mikkel Stensgaard(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 4 | 2 |
Lasse Antoni Carlsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 0 | 5 |
Daniel Philip Veenboer(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 1 | 14 | 7 | 10 |
Pct. | 3 % | 44 % | 22 % | 31 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |