Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Bestyrelse: Allan Peder Billing Wennerwald (formand) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Direktion: Nicolai Heine Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: wald@home.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Legale ejere: Laswen IVS, Heine IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Navne: Wennerwald & Pedersen ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Reelle ejere: Nicolai Heine Pedersen, Lasse Billing Wennerwald (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Stiftere: Laswen IVS, Heine IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-21 tilføjes Navne: Wennerwald & Pedersen ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-20 fjernes Navne: Wennerwald & Pedersen A/S (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-21 tilføjes Vedtægter: 2019-06-21 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-06-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Bestyrelse: Margit Solveig Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Bestyrelse: Allan Peder Billing Wennerwald (formand) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: Laswen IVS, Heine IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: Laswen IVS, Heine IVS (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-06-30 tilføjes Navne: Wennerwald & Pedersen A/S (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-06-29 fjernes Navne: LANI af 01.07.2015 ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-06-30 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Heine Pedersen, Lasse Billing Wennerwald (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Vedtægter: 2015-06-30 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-05-29 tilføjes Legale ejere: Laswen IVS, Heine IVS (offentliggjort 2015-07-23)
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 2, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Nicolai Heine Pedersen (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed i home-Kæden og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed i overensstemmelse med gældende lovgivning. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: wald@home.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: LANI af 01.07.2015 ApS (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: Laswen IVS, Heine IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)