Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesgade 26, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 2, 1. th., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 2, 1. th., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvænget 22, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvænget 22, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-07-09)
Den 2021-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvænget 22, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Direktion: Brian Warming (direktør) (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve sig ferielejemål med henblik på udlejning og salg (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-19 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: achton@achton.dk (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Legale ejere: ACHTON TRADING ApS, GULDBORGSUND TEKSTIL ApS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-19 fjernes Legale ejere: ACHTON TRADING ApS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Navne: Waterview ApS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-19 fjernes Navne: Flamez by Achton ApS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Reelle ejere: Brian Warming, Benjamin Holger Achton (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-19 fjernes Reelle ejere: Benjamin Holger Achton (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Vedtægter: 2021-03-20 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2018-11-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2018-11-07 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-08 tilføjes Vedtægter: 2018-11-08 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2018-11-07 tilføjes Vedtægter: 2018-11-07 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-07 tilføjes Navne: Flamez by Achton ApS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2018-11-06 fjernes Navne: Tailor-Made ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-06 tilføjes Direktion: Benjamin Holger Achton (direktør) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 fjernes Direktion: Victor Warming Achton (direktør) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Legale ejere: ACHTON TRADING ApS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2018-11-06 fjernes Legale ejere: Victor Warming Achton (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-11-06 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Holger Achton (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2018-11-06 fjernes Reelle ejere: Victor Warming Achton (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 tilføjes Direktion: Victor Warming Achton (direktør) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-03-21 fjernes Direktion: Benjamin Holger Achton (direktør) (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Victor Warming Achton (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: ACHTON TRADING ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Victor Warming Achton (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-05-16 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-05-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-16 tilføjes Navne: Tailor-Made ApS (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2016-05-15 fjernes Navne: AT INC ApS (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2016-05-16 tilføjes Vedtægter: 2016-05-16 (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2015-07-17 tilføjes Navne: AT INC ApS (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2015-07-16 fjernes Navne: AT INS ApS (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-07-17 tilføjes Vedtægter: 2015-07-17 (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2015-07-17 fjernes Direktion: Martin Jonathan Privett (direktør) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvænget 22, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Martin Jonathan Privett (direktør) (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknyt-ning hertil (offentliggjort 2016-05-16)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: ACHTON TRADING ApS (offentliggjort 2017-03-21)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: AT INS ApS (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: ACHTON TRADING ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-28)