Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Binavne | Vedtægter | ||||
Navne | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 tilføjes Bestyrelse: Mads Tang Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-12 fjernes Bestyrelse: Lis Hoffmann Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-20 tilføjes Binavne: Tømrerfirmaet Hans Jensen A/S (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Vedtægter: 2019-09-20 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-14 tilføjes Navne: HJ Byg & Rådgivning A/S (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-13 fjernes Navne: Tømrerfirmaet Hans Jensen A/S (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Lars Hoffmann Jensen (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-01 fjernes Legale ejere: Hans Henning Jensen (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Hoffmann Jensen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2016-11-01 tilføjes Bestyrelse: Nina Simone Valeska Grunow-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 fjernes Bestyrelse: Hans Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-09-20 tilføjes Direktion: Lars Hoffmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-20 fjernes Direktion: Hans Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 2, 7600 Struer (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Henning Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: Hans Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af bygge- og anlægsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: Hans Henning Jensen (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: Tømrerfirmaet Hans Jensen A/S (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: Hans Henning Jensen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-28)