Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Bestyrelse: Juoko Tapani Lonka (formand) (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Binavne: Tieto Denmark A/S (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Direktion: Lasse Aarno Tapani Heinonen (direktør) (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-20 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Legale ejere: Tieto Oy (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Navne: Tieto Denmark Support Services A/S (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes ObligatoriskEmail: lars-bo.engemann@tieto.com (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-29 tilføjes Binavne: Tieto Denmark A/S (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-27 tilføjes ObligatoriskEmail: lars-bo.engemann@tieto.com (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-10-20 tilføjes Bestyrelse: Stefan Krebs (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhave Parkvej 27, 8260 Viby J (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Bestyrelse: Juoko Tapani Lonka (formand) (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-25 fjernes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Direktion: Lasse Aarno Tapani Heinonen (direktør) (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med informations- og kommunikationsteknologi og relaterede ydelser. (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-25 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Navne: Tieto Denmark Support Services A/S (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-24 fjernes Navne: A/S STM nr. 1005 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-06-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2016-01-29)
Den 2015-06-23 tilføjes Legale ejere: Tieto Oy (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-06-22 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen (formand) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-20 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-05-20 tilføjes Navne: A/S STM nr. 1005 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2015-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-04)