Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TS-Transport A/S. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 18, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 18, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 18, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2015-05-28 tilføjes Direktion: John Thimes Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber at drive holdingvirksomhed samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet dermed (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-28 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: John Thimes Kristiansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Navne: Thimsen Holding ApS (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Reelle ejere: John Thimes Kristiansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Stiftere: John Thimes Kristiansen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-28)