Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Direktion: Simon Haastrup Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-27 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Hjemmeside: www.nichenips.dk (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: nichenips@gmail.com (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Legale ejere: Simon Haastrup Holst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Navne: Elektroshoppen IVS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes ObligatoriskEmail: nichenips@gmail.com (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Reelle ejere: Simon Haastrup Holst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Stiftere: Simon Haastrup Holst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-01-16 tilføjes Legale ejere: Simon Haastrup Holst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Simon Haastrup Holst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Navne: Elektroshoppen IVS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-01-02 fjernes Navne: Niche Nips IVS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-03 tilføjes Vedtægter: 2017-01-03 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Jonas Rørdam Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-04-07 tilføjes Hjemmeside: www.nichenips.dk (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-04-06 fjernes Hjemmeside: www.snopart.com (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: nichenips@gmail.com (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: snopartdk@gmail.com (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Navne: Niche Nips IVS (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-04-06 fjernes Navne: Snop Art IVS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2015-07-15 tilføjes Direktion: Jonas Rørdam Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2015-07-07 tilføjes Hjemmeside: www.snopart.com (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-07-06 fjernes Hjemmeside: www.nichenips.dk (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: snopartdk@gmail.com (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-07-06 fjernes Kontaktoplysninger: nichenips@gmail.com (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Navne: Snop Art IVS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-07-06 fjernes Navne: Niche Nips IVS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 tilføjes Vedtægter: 2015-07-07 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Direktion: Simon Haastrup Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe ting hjem fra Kina og sælge dem videre i Danmark. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-27 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Hjemmeside: www.nichenips.dk (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-27 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: nichenips@gmail.com (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-27 tilføjes Navne: Niche Nips IVS (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-27 tilføjes ObligatoriskEmail: nichenips@gmail.com (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Stiftere: Simon Haastrup Holst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Simon Haastrup Holst (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2015-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-17)