Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-03 fjernes Direktion: David Gough (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-06 Statstidende Dekret
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udføre murer- og maleropgaver for private og erhverv. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-01 tilføjes Vedtægter: 2023-06-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-11-15 tilføjes Hjemmeside: murerogmalergruppen.dk (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@murerogmalergruppen.dk (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 fjernes Kontaktoplysninger: david.gough79@gmail.com (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-01 tilføjes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-01 tilføjes Navne: Murer- & malergruppen ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-01 tilføjes Vedtægter: 2022-11-01 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-10-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-10-31 fjernes Navne: Colvin ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asger Jorns Allé 21, 5. 5., 2300 København S (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: david.gough79@gmail.com (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-03-01 tilføjes Navne: Colvin ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-03-01 tilføjes Vedtægter: 2022-03-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternevej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Hjemmeside: www.vagtkompagniet.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@vagtkompagniet.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-28 fjernes Navne: Vagtkompagniet ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 tilføjes Hjemmeside: www.vagtkompagniet.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-10-07 fjernes Hjemmeside: www.tilbudsassistenten.dk (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@vagtkompagniet.dk (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@tilbudsassistenten.dk (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er private vagt- og sikkerhedstjenester. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: Vagtkompagniet ApS (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-09-30 fjernes Navne: Colvin ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-09-05)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rampelyset 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-03-23 tilføjes Navne: Colvin ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-22 fjernes Navne: Miinga ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-03-23 tilføjes Vedtægter: 2019-03-23 (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rampelyset 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 2, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Clermontgade 36, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-10-18 tilføjes Hjemmeside: www.tilbudsassistenten.dk (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2017-10-17 fjernes Hjemmeside: www.stardeals.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@tilbudsassistenten.dk (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: David Gough (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clermontgade 36, 1., 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Den Stores Vej 80, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor Medie-og Internetområdet herunder online markedsføring og salg af deals. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2016-04-28 tilføjes Hjemmeside: www.stardeals.dk (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-04-28 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-09-05)
Den 2016-04-27 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2015-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Den Stores Vej 80, 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 21, 2635 Ishøj (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Kontaktoplysninger: david.gough79@gmail.com (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: david.gough79@gmail.com (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: info@miinga.dk (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-19 fjernes Hjemmeside: www.miinga.dk (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrigrenen 21, 2635 Ishøj (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-05-15 tilføjes Direktion: David Gough (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2015-05-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge og distribuere garn og beslægtede artikler. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-15 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Hjemmeside: www.miinga.dk (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-05-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@miinga.dk (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-05-15 tilføjes Legale ejere: David Gough (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-05-15 tilføjes Navne: Miinga ApS (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2015-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Stiftere: Simon Gough, Jesper Fournaise Juul Pedersen, David Gough, Brian Lindholm (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2015-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2015-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-08)