Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Marediget 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-18 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af magnetiske og optiske media (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Legale ejere: ANIR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Navne: City-Magasinet IVS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes ObligatoriskEmail: rina@city-magasinet.dk (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Stiftere: Kirk Media Holding IVS, ANIR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marediget 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2017-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Marediget 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-30 fjernes Direktion: Rina Levi Mardahl (direktør) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-07 tilføjes ObligatoriskEmail: rina@city-magasinet.dk (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marediget 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelhøj 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-09-01 fjernes Direktion: Charlotte Østerby Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-26 tilføjes Legale ejere: ANIR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-08-25 fjernes Legale ejere: ANIR HOLDING ApS, Kirk Media Holding IVS (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af magnetiske og optiske media (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelhøj 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-05-18 tilføjes Direktion: Charlotte Østerby Kirkegaard (direktør) (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2015-05-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive media og forlagsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-18 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Legale ejere: ANIR HOLDING ApS, Kirk Media Holding IVS (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-05-18 tilføjes Navne: City-Magasinet IVS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Stiftere: Kirk Media Holding IVS, ANIR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening. (offentliggjort 2016-10-07)
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-02)