Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Bestyrelse: Carsten Georg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Direktion: Nykom17 IVS (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-27 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Interessenter: Nykom17 IVS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@herstedhus.dk (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Legale ejere: Carsten Georg Jensen, Leo Carl Viggo Woer, Kenneth Surland Blok, Jens Runeborg, Dennis Andersen, Jens Blach (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Navne: K/S Trollhättan 2015 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Reelle ejere: Poul-Erik Petersen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-08-27 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2021-05-24 fjernes Legale ejere: Hersted Ejendomme A/S (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Poul-Erik Petersen (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Lars Astrup (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-12-05 fjernes Bestyrelse: Lars Astrup (formand) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-08-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Astrup (formand) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2017-03-20 tilføjes Direktion: Nykom17 IVS (direktør) (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2017-03-20 tilføjes Interessenter: Nykom17 IVS (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@herstedhus.dk (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-25 fjernes Kontaktoplysninger: info@herstedhus.dk (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-26 tilføjes Navne: K/S Trollhättan 2015 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-25 fjernes Navne: K/S Trollhättan 2015 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-26 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-26 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2016-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Bestyrelse: Carsten Georg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Direktion: TH2015 IVS (direktør) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Interessenter: TH2015 IVS (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-06-02 tilføjes Bestyrelse: Dennis Andersen (formand) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-06-01 fjernes Bestyrelse: Dennis Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-02 tilføjes Direktion: TH2015 IVS (direktør) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-06-02 fjernes Direktion: Hersted Ejendomme A/S (direktør) (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-06-02 tilføjes Interessenter: TH2015 IVS (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-06-02 fjernes Interessenter: Hersted Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Tegningsregel: Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-28 tilføjes Bestyrelse: Dennis Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 1, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Direktion: Hersted Ejendomme A/S (direktør) (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udleje erhvervslejemål samt hermed beslægtet og forbundet virksomhed herunder sikkerhedsstillelse for kommanditselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser. (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2015-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-27 (offentliggjort 2021-08-27)
Den 2015-05-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Interessenter: Hersted Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@herstedhus.dk (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Legale ejere: Lars Astrup, Hersted Ejendomme A/S, Carsten Georg Jensen, Leo Carl Viggo Woer, Kenneth Surland Blok, Jens Runeborg, Dennis Andersen, Jens Blach (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2015-05-27 tilføjes Navne: K/S Trollhättan 2015 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-25)