Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 20, 2., 1362 København K (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Binavne: Studio Christian Faurschou IVS, Faurschou & IVS, Christian Faurschou and Partners IVS, Christian Faurschou Studio IVS, Christian Faurschou Projects IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-22 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-24 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Hjemmeside: www.faurschoukyed.com (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: fk@faurschoukyed.com (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Christian Faurschou (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Navne: Christian Faurschou IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes ObligatoriskEmail: cf@faurschoukyed.com (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-22 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-23 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Stiftere: Christian Faurschou (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-04-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Christian Faurschou (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-25 tilføjes Legale ejere: Christian Faurschou (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-24 tilføjes Direktion: Christian Faurschou (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: fk@faurschoukyed.com (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2015-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-05-25)
Den 2015-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 20, 2., 1362 København K (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Bibranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Binavne: Studio Christian Faurschou IVS, Faurschou & IVS, Christian Faurschou and Partners IVS, Christian Faurschou Studio IVS, Christian Faurschou Projects IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at udøve kreativ tegnestuevirksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-22 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-24 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Hjemmeside: www.faurschoukyed.com (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Navne: Christian Faurschou IVS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes ObligatoriskEmail: cf@faurschoukyed.com (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Regnskabs år: --05-22 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Regnskabs år: --05-23 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Stiftere: Christian Faurschou (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2015-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-11)