Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Mortensen, Evan Villum Christensen, WAGNER MANAGEMENT ADVICE ApS, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Mortensen, Evan Villum Christensen, Poul Erik Wagner, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-07-01 fjernes Reelle ejere: Morten Mortensen, Evan Villum Christensen, Poul Erik Wagner, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: Morten Mortensen, WAGNER MANAGEMENT ADVICE ApS, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-06-30 fjernes Reelle ejere: Morten Mortensen, Martin Worm Markussen, Poul Erik Wagner (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 53, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Havnepromenade 26, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Havnepromenade 26, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2017-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening, af komplementaren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-30 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Wagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-30 fjernes Bestyrelse: Mikael Kruse Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-30 tilføjes Legale ejere: Morten Mortensen, WAGNER MANAGEMENT ADVICE ApS, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2016-12-29 fjernes Legale ejere: Morten Mortensen, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Wagner (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Råensvej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2015-05-12 tilføjes Bestyrelse: Mikael Kruse Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-05-12 tilføjes Direktion: Morten Mortensen (direktør) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning om køb og salg af virksomheder og hermed beslægtede services som værdiansættelser, forretningsudvikling samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-12 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Legale ejere: Morten Mortensen, Martin Worm Markussen, Komplementarselskabet Momentum ApS (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-05-12 tilføjes Navne: MOMENTUM Partners P/S (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Reelle ejere: Morten Mortensen, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2015-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Stiftere: Morten Mortensen, Martin Worm Markussen (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2015-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-22)