Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: magnus.vagtborg@gmail.com (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: mv@unitedtaxnetwork.dk (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: UNITED TAX NETWORK ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2015-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UTN Group ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2021-03-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 63Wine ApS. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-10-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 42, 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2015-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegkilde Alle 8, 1. TV., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mv@unitedtaxnetwork.dk (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2015-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegkilde Alle 8, 1. TV., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-22 tilføjes Direktion: Magnus Vagtborg (adm. dir.) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-22 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Legale ejere: Magnus Vagtborg (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Navne: GuardCastle Holding ApS (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Reelle ejere: Magnus Vagtborg (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2015-05-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Stiftere: Magnus Vagtborg (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-22)