Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lendrupvej 40, 9670 Løgstør (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Bibranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-13 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-02-27 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: Sascha Kirstine Schmidt (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Navne: Sascha Schmidt ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Reelle ejere: Sascha Kirstine Schmidt (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Stiftere: Sascha Kirstine Schmidt (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Sascha Kirstine Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-02-27 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2018-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2018-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-27 tilføjes Direktion: Sascha Kirstine Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2018-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Sascha Kirstine Schmidt (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Bibranche: Almennyttige boligselskaber (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-05-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lendrupvej 40, 9670 Løgstør (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Direktion: Sascha Kirstine Schmidt (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning med fast ejendom, restauration og kurertjenester, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-13 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Legale ejere: Sascha Kirstine Schmidt (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Navne: Sascha Schmidt ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Reelle ejere: Sascha Kirstine Schmidt (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Stiftere: Sascha Kirstine Schmidt (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)