Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkmosevej 20, st., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 28, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Navne: Anpartsselskabet 1/12 2020 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-14 fjernes Navne: Climbpartner ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-03 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-03 fjernes Revisor: ME-Ringkøbing A/S (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-18 tilføjes Revisor: ME-Ringkøbing A/S (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Climbpartner Holding ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: Jesper Lauridsen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 28, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2015-05-21 tilføjes Direktion: Jesper Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværksvirksomhed udført ved hjælp af rebteknik samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-21 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@climbpartner.dk (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Lauridsen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2015-05-21 tilføjes Navne: Climbpartner ApS (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2015-05-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Lauridsen (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2015-05-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2015-05-21 tilføjes Stiftere: Jesper Lauridsen (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-22)