Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Egsagervej 14, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egsagervej 14, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Direktion: Carsten Øland Madsen (direktør) (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Direktion: Carsten Øland Madsen (direktør) (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Navne: Navicon Holding 2 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Navne: Navicon Holding 2 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Stiftere: Christian Tveen Jensen, Carsten Øland Madsen (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Stiftere: Christian Tveen Jensen, Carsten Øland Madsen (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2015-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-07-28)