Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Dansk Partner Invest ApS (CVR 36900369) | TVANGSOPLØST | 19.05.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
S.H HOLDING ApS (CVR 41944765) | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Wael Mohamad Al Tabel | 01.01.2019 | 01.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Ali Elias Maatouk | 01.02.2018 | 01.01.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Dansk Partner Invest ApS (CVR 36900369) | 19.05.2015 | 01.02.2018 | 100,00% | 100,00 % |