Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doris Lessings Vej 57, 2300 København S (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 8, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2015-05-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Libertine Estate ApS. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2015-05-17 sletter virksomheden Ejerskaber: White Noise Agency IVS. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2023-05-24 tilføjes Formål: At udvikle og følge strategier og løsninger inden for kommunikation, public relations og kultur- og oplevelseserhverv. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-04-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2023-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: sebastiangyrst@gmail.com (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-28 fjernes Kontaktoplysninger: sebastian@whitenoiseagency.com (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2022-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 8, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 12, 1., 1619 København V (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værnedamsvej 12, 1., 1619 København V (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2017-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: sebastian@whitenoiseagency.com (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2017-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: seb@whitenoiseagency.dk (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2200 København N (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 2300 København S (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 23, 2300 København S (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-05-17 tilføjes Direktion: Sebastian Gyrst-Longsig Christensen (direktør) (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Formål: at eje kapitalandel i dattervirksomheder, køb og salg af værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-17 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: seb@whitenoiseagency.dk (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-05-17 tilføjes Legale ejere: Sebastian Gyrst-Longsig Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-05-17 tilføjes Navne: Sebastian Gyrst-Longsig Holding ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Reelle ejere: Sebastian Gyrst-Longsig Christensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-05-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Stiftere: Sebastian Gyrst-Longsig Christensen (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-21)