Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 1, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-17 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Legale ejere: René Due Johannsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Navne: RDJ Holding Ribe IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Reelle ejere: René Due Johannsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Stiftere: René Due Johannsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-03-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 sletter virksomheden Ejerskaber: VOGNMAND RENE JOHANNSEN ApS. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2022-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 1, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 1, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-31 fjernes Direktion: René Due Johannsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsvangen 1, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 90, 5792 Årslev (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 90, 5792 Årslev (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjersted Byvej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjersted Byvej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-05-17 tilføjes Direktion: René Due Johannsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2015-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-17 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Legale ejere: René Due Johannsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Navne: RDJ Holding Ribe IVS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Reelle ejere: René Due Johannsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Stiftere: René Due Johannsen (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2015-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2015-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)