Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-04 tilføjes Legale ejere: Ole Blach Hansen Holding ApS, Lasse Blach Hansen Holding ApS, Blach Olsen Holding ApS, Daniel Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2023-10-04 fjernes Legale ejere: TL Holding Gørding 2 ApS (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2015-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TL EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2015-05-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trade-Line A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2017-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Prueba Cybersecurity ApS. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: TL Holding Gørding 2 ApS (offentliggjort 2023-10-08)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: Ole Blach Hansen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2016-12-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-02-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Lourupvej 23, 6690 Gørding (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Direktion: Ole Blach Hansen (direktør) (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt forestå anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Legale ejere: Ole Blach Hansen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2015-05-19 tilføjes Navne: TL Holding Gørding ApS (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Reelle ejere: Ole Blach Hansen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-05-19 tilføjes Stiftere: Ole Blach Hansen (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-21)