Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Kapital | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 4, 7330 Brande (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Direktion: Jan Benjamin Mahr (direktør) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-20 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Legale ejere: EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Kirstinehøj 62, Kastrup ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Stiftere: Advokatanpartsselskabet SkovSø (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 4, 7330 Brande (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 13, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Jan Benjamin Mahr (direktør) (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Erik Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: VIA BILER A/S (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-02-01 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-02-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2021-02-01 fjernes Reelle ejere: Erik Rasmussen, Lone Erdmann (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2021-01-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Erik Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Carl Erik Skovgaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-30 tilføjes Legale ejere: VIA BILER A/S (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: CASAN HOLDING ApS, H.F. HANSEN HOLDING ApS, VEJBY MØLLER HOLDING ApS, MBLS HOLDING A/S, Investeringsanpartsselskabet af 25/6 2018, FIRMAINVEST A/S, Advokatanpartsselskabet SkovSø, K. DAM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-30 tilføjes Reelle ejere: Erik Rasmussen, Lone Erdmann (offentliggjort 2021-02-02)
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: K. DAM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-02-28 fjernes Legale ejere: FIBINI HOLDING A/S (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 13, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2018-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 203, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-01-30 tilføjes Legale ejere: Advokatanpartsselskabet SkovSø (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2018-01-30 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 1/6 1999 ApS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-01-29 fjernes Legale ejere: Advokatanpartsselskabet SkovSø (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2017-03-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 9.000.000,00 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-06-01 tilføjes Legale ejere: Advokatanpartsselskabet SkovSø, INVESTERINGSSELSKABET AF 1/6 1999 ApS, FIBINI HOLDING A/S, CASAN HOLDING ApS, H.F. HANSEN HOLDING ApS, VEJBY MØLLER HOLDING ApS, MBLS HOLDING A/S, Investeringsanpartsselskabet af 25/6 2018, FIRMAINVEST A/S (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-06-01 tilføjes Vedtægter: 2015-06-01 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2015-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 203, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2015-05-20 tilføjes Direktion: Carl Erik Skovgaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2015-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, forvalte og udleje ejendommen beliggende Kirstinehøj 62, 2770 Kastrup. (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-20 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Kirstinehøj 62, Kastrup ApS (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2015-05-20 tilføjes Stiftere: Advokatanpartsselskabet SkovSø (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2015-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-12)