Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Binavne: 123 Rådgivende ingeniører IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-15 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: kp3d77@gmail.com (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Navne: 123 Holding IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Stiftere: Kasper Petersen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-07-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-02-22 fjernes Direktion: Kasper Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Binavne: 123 Rådgivende ingeniører IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Direktion: Kasper Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-15 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kp3d77@gmail.com (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Navne: 123 Holding IVS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Stiftere: Kasper Petersen (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-23)