Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Christian Grinderslev | 18.11.2015 | 01.01.2022 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
HAJ Investment A/S (CVR 32649203) | 18.11.2015 | 08.12.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
HAJ Investment A/S (CVR 32649203) | 15.05.2015 | 17.11.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
MR INV 1 ApS (CVR 32650864) | 15.05.2015 | 17.11.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
K/S Solkraftværket TLP Mando 44 (CVR 36902809) | NORMAL | 15.05.2015 | 100,00% | 100,00% |