Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Binavne | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Bestyrelse: Lone Færch (formand) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Binavne: Modos ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Direktion: Bjarke Hedelund Færch (direktør) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Navne: Selskabet af 24. juni 2021 ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-23 fjernes Navne: Modos ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-01-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Bestyrelse: Lone Færch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Direktion: Morten Lie Geertsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 42, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-24 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Hedelund Færch (næstformand) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2019-09-23 fjernes Bestyrelse: Bjarke Hedelund Færch (formand) (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-20 fjernes Bestyrelse: Mogens Aaby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-16 tilføjes Bestyrelse: Mogens Aaby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-08-15 fjernes Bestyrelse: Mogens Aaby (formand) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-16 tilføjes Direktion: Morten Lie Geertsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2018-08-16 fjernes Direktion: Bjarke Hedelund Færch (direktør) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-23 tilføjes Legale ejere: Færch Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-23 fjernes Legale ejere: ELECTROTEXTURE LAB. ApS (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-22 fjernes Legale ejere: Færch Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-23 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Hedelund Færch, Lone Færch (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-03-23 fjernes Reelle ejere: Esben Bala Skouboe (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-03-22 fjernes Reelle ejere: Lone Færch, Bjarke Hedelund Færch (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-03-23 fjernes Bestyrelse: Esben Bala Skouboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2018-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-04 tilføjes Direktion: Bjarke Hedelund Færch (direktør) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-04-04 fjernes Direktion: Esben Bala Skouboe (direktør) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 306.514,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-04-04 tilføjes Legale ejere: Færch Ejendomme ApS, ELECTROTEXTURE LAB. ApS (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-04-03 fjernes Legale ejere: Færch Ejendomme ApS, ELECTROTEXTURE LAB. ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-04-04 tilføjes Reelle ejere: Lone Færch, Bjarke Hedelund Færch, Esben Bala Skouboe (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-04-04 tilføjes Vedtægter: 2017-04-04 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skivevej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 38, 7830 Vinderup (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 tilføjes Hjemmeside: www.modos.dk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@modos.dk (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets direktør og bestyrelsens formand i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-05-25 tilføjes Bestyrelse: Esben Bala Skouboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2016-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 86.514,00 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-25 tilføjes Legale ejere: Færch Ejendomme ApS, ELECTROTEXTURE LAB. ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-24 fjernes Legale ejere: ELECTROTEXTURE LAB. ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-25 tilføjes Vedtægter: 2016-05-25 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holstebrovej 38, 7830 Vinderup (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 2., 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 2., 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-05-13 tilføjes Direktion: Esben Bala Skouboe (direktør) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2015-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion af produkter og services relateret til stemningsskabende lys og lyd til medico industrien samt andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-13 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Legale ejere: ELECTROTEXTURE LAB. ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-05-13 tilføjes Navne: Modos ApS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Stiftere: ELECTROTEXTURE LAB. ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-28)