Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Direktion: Rasmus Sønderup Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-11 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Legale ejere: Rasmus Sønderup Larsen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Navne: eight one media IVS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Reelle ejere: Rasmus Sønderup Larsen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Stiftere: Rasmus Sønderup Larsen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 18, 3. th., 1760 København V (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Rasmus Sønderup Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med webdesign, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-11 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Legale ejere: Rasmus Sønderup Larsen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: eight one media IVS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Sønderup Larsen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Stiftere: Rasmus Sønderup Larsen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-13)