Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ares Studio ApS. (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Rind Vej 127, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-08 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: simondarre@yahoo.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Simon Nikolaj Darre, Bjarke Rask (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: SAJ Enterprices ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Bjarke Rask, Simon Nikolaj Darre (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Stiftere: Simon Nikolaj Darre, Jørgen Pedersen, Ane Darre (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Bestyrelse: Ane Darre (suppleant) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-24 fjernes Direktion: Simon Nikolaj Darre (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-28 tilføjes Reelle ejere: Simon Nikolaj Darre (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-07-27 fjernes Reelle ejere: Simon Nikolaj Darre (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Rind Vej 127, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondheimsvej 108, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: Bjarke Rask (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-06-24 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Rask (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-04-18 tilføjes Legale ejere: Simon Nikolaj Darre (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-04-18 fjernes Legale ejere: Ane Darre, Jørgen Pedersen (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2020-04-17 fjernes Legale ejere: Simon Nikolaj Darre (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2020-04-18 tilføjes Reelle ejere: Simon Nikolaj Darre (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-04-18 fjernes Reelle ejere: Ane Darre, Jørgen Pedersen (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2020-04-17 fjernes Reelle ejere: Simon Nikolaj Darre (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Reelle ejere: Simon Nikolaj Darre, Ane Darre, Jørgen Pedersen (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Legale ejere: Simon Nikolaj Darre, Ane Darre, Jørgen Pedersen (offentliggjort 2020-04-18)
Den 2015-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondheimsvej 108, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2015-05-08 tilføjes Bestyrelse: Ane Darre (suppleant) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2015-05-08 tilføjes Direktion: Simon Nikolaj Darre (direktør) (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2015-05-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at agere holdingselskab for videre forretninger. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-08 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: simondarre@yahoo.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Navne: SAJ Enterprices ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Stiftere: Simon Nikolaj Darre, Jørgen Pedersen, Ane Darre (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen og bestyrelsen. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2015-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-24)