Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 32, 5960 Marstal (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2023-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: D & M FINANS ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: HILKØB HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Marianne Vibeke Hansen, David Antonius Brun Hansen (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Jimmi Hilkøb (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: D & M FINANS ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-06-30 fjernes Reelle ejere: Marianne Vibeke Hansen, David Antonius Brun Hansen (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-03-28)
Den 2019-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Symfonivej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvænget 9, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvænget 9, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Rådhusvej 25, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-06-30)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-05-17 tilføjes Navne: Ærø Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-16 fjernes Navne: D & J Construction Development ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-12-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: D & M FINANS ApS, HILKØB HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Marianne Vibeke Hansen, David Antonius Brun Hansen, Jimmi Hilkøb (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: D & M FINANS ApS, HILKØB HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-05-11 tilføjes Direktion: Lizzi Lykke Hansen (direktør) (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-11 tilføjes Vedtægter: 2016-05-11 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Rådhusvej 25, 2750 Ballerup (offentliggjort 2018-06-30)
Den 2016-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 127, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 127, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterlundvej 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Torben Werner Hansen (direktør) (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og administrere ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-11 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Legale ejere: D & M FINANS ApS, HILKØB HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: D & J Construction Development ApS (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Stiftere: HILKØB HOLDING ApS, D & M FINANS ApS (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-19)