Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 345, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 345, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2015-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HCF Byg ApS. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2016-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: RaXit International ApS. (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: RaXit International ApS. (offentliggjort 2017-09-17)
Den 2017-08-10 sletter virksomheden Ejerskaber: RaXit International ApS. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RaXit International ApS. (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: HCF Holding 2015 ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: HCF Holding 2015 IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 345, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Helle Frimand (direktør) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere og virke som holdingselskab (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-11 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Legale ejere: Helle Frimand (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: HCF Holding 2015 IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Reelle ejere: Helle Frimand (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Stiftere: Helle Frimand (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-18)