Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Helge Rodes Vej 31, 2. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Direktion: Anders Gade (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-18 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Legale ejere: Ivanovo Consulting IVS, J. K. Advisory IVS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Navne: Klipping IVS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Reelle ejere: Anders Gade, Jens Erik Krogsgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Stiftere: J. K. Advisory IVS, Ivanovo Consulting IVS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helge Rodes Vej 31, 2. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-28 tilføjes Vedtægter: 2016-02-28 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2015-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-05-18 tilføjes Direktion: Anders Gade (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge konsulentydelser indenfor software udvikling. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2015-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-18 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Legale ejere: Ivanovo Consulting IVS, J. K. Advisory IVS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Navne: Klipping IVS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Gade, Jens Erik Krogsgaard (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2015-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-28)
Den 2015-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Stiftere: J. K. Advisory IVS, Ivanovo Consulting IVS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)