Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birger Norup | 26.01.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birger Norup | 10.05.2015 | 14.01.2017 | direktør |
Henrik Eggert Larsen | 10.05.2015 | 14.01.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Eggert Larsen | 01.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Birger Norup | 26.01.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Maibjerg Frandsen | 01.03.2019 | 14.12.2023 | bestyrelsesmedlem |