Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2009-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REGION SYD DETAIL A/S. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2019-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØNDERJYLLANDS DETAIL A/S. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2021-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: JOB detail A/S. (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JOB detail A/S. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOB detail A/S. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Bestyrelse: Bente Noringriis (suppleant) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-22 fjernes Bestyrelse: Jane Majgaard Byrsing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-04-21 fjernes Bestyrelse: Anders Birck (suppleant) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-27 tilføjes Bestyrelse: Anders Birck (suppleant) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-04-27 fjernes Bestyrelse: Alice Esperanza Ohmeyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-04-26 fjernes Bestyrelse: Jane Majgaard Byrsing (suppleant) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jane Majgaard Byrsing (suppleant) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2022-05-03 fjernes Bestyrelse: Kirsten Hahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-25 tilføjes Bestyrelse: Niels Lindholt Hermansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-25 fjernes Bestyrelse: Thomas Damkjær Krag (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-08-24 fjernes Bestyrelse: Niels Lindholt Hermansen (suppleant) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 tilføjes Bestyrelse: Niels Lindholt Hermansen (suppleant) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-04-25 fjernes Bestyrelse: Bjarne Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-24 fjernes Bestyrelse: Alice Esperanza Ohmeyer (suppleant) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af formanden og uddeleren/direktøren i forening, af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af uddeleren/direktøren og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Vedtægter: 2017-04-27 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-19 tilføjes Bestyrelse: Alice Esperanza Ohmeyer (suppleant) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-04-19 fjernes Bestyrelse: Bent Kloster Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-18 fjernes Bestyrelse: Kirsten Hahn (suppleant) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2016-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-03 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Hahn (suppleant) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-03-03 fjernes Bestyrelse: Helle Møller Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-02 fjernes Bestyrelse: Thomas Damkjær Krag (suppleant) (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Damkjær Krag (suppleant) (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2013-02-28 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2013-02-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-12 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-12 tilføjes Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2010-03-12 tilføjes Vedtægter: 2010-03-12 (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-13 tilføjes Bestyrelse: Vera Margrethe List (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-13 fjernes Bestyrelse: Søren Horsbøl Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-05-26 fjernes Bestyrelse: Bent Kloster Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-14 tilføjes Bestyrelse: Bent Kloster Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-14 fjernes Bestyrelse: Verner Krarup Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-07 fjernes Bestyrelse: Peter Hermansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Bestyrelse: Bent Kloster Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-03-08 tilføjes Bestyrelse: Peter Hermansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-08 fjernes Bestyrelse: Anna-Marie Uhre Damsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-09 tilføjes Bestyrelse: Aase Østergaard Madsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-09 fjernes Bestyrelse: Hans Dam (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-15)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: BRAMDRUPDAM BRUGSFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-14 tilføjes Bestyrelse: Søren Horsbøl Knudsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-14 fjernes Bestyrelse: Rudolf Torpegaard Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-29 fjernes Bestyrelse: Anna-Marie Uhre Damsgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Bestyrelse: Anna-Marie Uhre Damsgaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-08-08 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)