Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2015-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WUNDERWEAR BY ISTRUP ApS. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvænget 9, 7800 Skive (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Direktion: Helge Istrup (direktør) (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter i datterselskaber og anden investering efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-04 (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Legale ejere: Helge Istrup (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2015-05-04 tilføjes Navne: Istrup Holding ApS (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Reelle ejere: Helge Istrup (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Stiftere: Helge Istrup (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-15)