Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkhøjvej 16, 9550 Mariager (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-13 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Legale ejere: Sten Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Navne: Murerfirmaet Madsen ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes ObligatoriskEmail: ejlersborg16@gmail.com (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Sten Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Stiftere: Sten Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-06-16 tilføjes Vedtægter: 2019-06-16 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-16 fjernes Direktion: Lene Korsgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkhøjvej 16, 9550 Mariager (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Direktion: Lene Korsgaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at være håndværkervirksomhed. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-13 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Legale ejere: Sten Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Navne: Murerfirmaet Madsen ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes ObligatoriskEmail: ejlersborg16@gmail.com (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Reelle ejere: Sten Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Stiftere: Sten Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Tegningsregel: selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)