Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Formål | ||||
Hovedbranche | Navne | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søtorvet 5, 1371 København K (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mm@chitown-group.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: madsmikkelsen7@gmail.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2015-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Practio ApS. (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Practio ApS. (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Practio ApS. (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Practio ApS. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Practio ApS. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Practio ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Chitown Invest I ApS. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2023-05-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-04 tilføjes Vedtægter: 2023-05-04 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26, 1., 1711 København V (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand samt eje aktier og anparter og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-10 tilføjes Navne: Chitown Group ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-09 fjernes Navne: Chitown Holding ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-06-10 tilføjes Vedtægter: 2022-06-10 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-03 tilføjes Navne: Chitown Holding ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-02 fjernes Navne: Chitown Holding IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-03 tilføjes Vedtægter: 2021-09-03 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26, 1., 1711 København V (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 7, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 7, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2017-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 21, 1., 1208 København K (offentliggjort 2017-10-21)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 21, 1., 1208 København K (offentliggjort 2017-10-21)
Den 2017-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 3, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: madsmikkelsen7@gmail.com (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 3, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Mads Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-11 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Legale ejere: Mads Mikkelsen (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: Chitown Holding IVS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2015-05-11 tilføjes Reelle ejere: Mads Mikkelsen (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2015-05-11 tilføjes Stiftere: Mads Mikkelsen (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-13)