Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Bibranche | Hjemmeside | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 16, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Binavne: Madeby.me IVS, Færch Consulting IVS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Direktion: Søren Lauridsen Færch (direktør) (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-13 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: soren@faerch.me (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Legale ejere: Søren Lauridsen Færch (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Navne: Faerch.me IVS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes ObligatoriskEmail: soren@faerch.me (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Reelle ejere: Søren Lauridsen Færch (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Stiftere: Søren Lauridsen Færch, Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-07-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Binavne: Madeby.me IVS, Færch Consulting IVS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-08 fjernes Binavne: HYG IVS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve konsulentbistand samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-09 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-08 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@faerch.me (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: support@hereyougo.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes ObligatoriskEmail: soren@faerch.me (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-08 fjernes ObligatoriskEmail: soren@hereyougo.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 fjernes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-08 fjernes Hjemmeside: www.hereyougo.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-01 tilføjes Navne: Faerch.me IVS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-01 tilføjes Vedtægter: 2016-06-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Navne: HereYouGo IVS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-01-20 fjernes Legale ejere: Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Matias Fabricius Simonsen (direktør) (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 16, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 8, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schleppegrellsgade 8, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2015-05-13 tilføjes Binavne: HYG IVS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Direktion: Matias Fabricius Simonsen (direktør) (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-13 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Hjemmeside: www.hereyougo.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: support@hereyougo.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Legale ejere: Matias Fabricius Simonsen, Søren Lauridsen Færch (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-05-13 tilføjes Navne: HereYouGo IVS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-05-13 tilføjes ObligatoriskEmail: soren@hereyougo.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-05-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Lauridsen Færch (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Stiftere: Søren Lauridsen Færch, Matias Fabricius Simonsen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-05)