Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Dokumentaristen ApS. (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Michael Størzer (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-08 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-09 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: mstorzer@hotmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Michael Størzer (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Navne: Dokumentaristen Film IVS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes ObligatoriskEmail: mstorzer@hotmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Michael Størzer (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --05-08 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Regnskabs år: --05-09 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Stiftere: Michael Størzer (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-11 tilføjes Navne: Dokumentaristen Film IVS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2017-03-10 fjernes Navne: Michael Størzer Holding IVS (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2017-03-11 tilføjes Vedtægter: 2017-03-11 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-13 tilføjes Legale ejere: Michael Størzer (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-13 tilføjes Reelle ejere: Michael Størzer (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 11, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Direktion: Michael Størzer (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er kapitalselskab til ejerskab af virksomheder (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-05-08 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-09 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: mstorzer@hotmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Navne: Michael Størzer Holding IVS (offentliggjort 2017-03-11)
Den 2015-05-09 tilføjes ObligatoriskEmail: mstorzer@hotmail.com (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Regnskabs år: --05-08 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Regnskabs år: --05-09 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Stiftere: Michael Størzer (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2015-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-18)