Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Binavne | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Revision fravalgt | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 4, kl., 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Plads 4, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@arcanaut.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: simon@goldemanbrandt.com (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 tilføjes Navne: Arcanaut Group ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Navne: Goldeman Brandt ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 tilføjes Vedtægter: 2022-10-06 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Binavne: Arcanaut Group ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2020-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Arcanaut ApS. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Plads 4, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Plads 8, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-29 tilføjes Binavne: Arcanaut Group ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2021-04-07 tilføjes Legale ejere: A. Brandt & Co ApS, Black Badger AB (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Legale ejere: A. Brandt & Co ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-26 tilføjes Legale ejere: A. Brandt & Co ApS, BT Gruppen ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-26 fjernes Legale ejere: Goldeman Holding ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-25 fjernes Legale ejere: BT Gruppen ApS, A. Brandt & Co ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-26 tilføjes Reelle ejere: Anders Brandt (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-07-08 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-08 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-03-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2018-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2018-02-26 tilføjes Legale ejere: A. Brandt & Co ApS, Goldeman Holding ApS (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-02-26 fjernes Legale ejere: Anders Brandt, Simon Sonne Goldeman (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-26 fjernes Reelle ejere: Anders Brandt, Simon Sonne Goldeman (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Plads 8, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2015-05-12 tilføjes Bestyrelse: Bue Rømer Tidemann (formand) (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Direktion: Anders Brandt (direktør) (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fokus på design, udvikling og salg af designerure (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-12 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Hjemmeside: www.goldemanbrandt.dk (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@goldemanbrandt.com (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2015-05-12 tilføjes Legale ejere: Anders Brandt, Simon Sonne Goldeman, BT Gruppen ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-05-12 tilføjes Navne: Goldeman Brandt ApS (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2015-05-12 tilføjes Reelle ejere: Anders Brandt, Simon Sonne Goldeman (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2015-05-12 tilføjes Stiftere: Simon Sonne Goldeman, BT Gruppen ApS, Anders Brandt (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af selskabets samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-12)