Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrupgårdsvej 195, 2. mf., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Binavne: KTC IVS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-06 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Navne: Roxana Services IVS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Reelle ejere: Viorela-Roxana Lipciuc (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Stiftere: Syed Zulfiqar Hussain Shah (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-01-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2020-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2018-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-28 fjernes Direktion: Viorela-Roxana Lipciuc (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrupgårdsvej 195, 2. mf., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2017-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibelundvej 3, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Direktion: Viorela-Roxana Lipciuc (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-08-28 fjernes Direktion: Syed Zulfiqar Hussain Shah (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Navne: Roxana Services IVS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2017-08-27 fjernes Navne: Kazmi Services IVS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 tilføjes Reelle ejere: Viorela-Roxana Lipciuc (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2017-08-28 tilføjes Vedtægter: 2017-08-28 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Navne: Kazmi Services IVS (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-03-28 fjernes Navne: Kazmi Transport Company IVS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-29 tilføjes Vedtægter: 2017-03-29 (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibelundvej 3, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-05-06 tilføjes Binavne: KTC IVS (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Direktion: Syed Zulfiqar Hussain Shah (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2015-05-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være kurér og transportvirksomhed samt hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-06 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Navne: Kazmi Transport Company IVS (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Stiftere: Syed Zulfiqar Hussain Shah (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-28)