Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørupvej 9, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørupvej 9, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørupvej 9, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørupvej 9, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-03-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-13 tilføjes Reelle ejere: Peter Nilsson (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Vedtægter: 2016-11-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørupvej 9, 4420 Regstrup (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2015-04-29 tilføjes Direktion: Peter Nilsson (direktør) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb og salg af ejendomme samt udlejning af ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-29 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Legale ejere: Nilsson Holding ApS (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-04-29 tilføjes Navne: IAM Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2015-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Stiftere: Nilsson Holding ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-11)