Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybsøvej 47, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Binavne: CPH Helicopter IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Direktion: John Martin Winther Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-05 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Hovedbranche: Charter- og taxiflyvning (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Legale ejere: Copenhagen Helicopter Holding ApS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Navne: Copenhagen Helicopter IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Reelle ejere: Henrik Bendix, John Martin Winther Andersen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Stiftere: Copenhagen Helicopter Holding ApS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybsøvej 47, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildemarksvej 125, 2. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2018-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2018-05-29 fjernes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildemarksvej 125, 2. tv., 4700 Næstved (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2015-05-05 tilføjes Binavne: CPH Helicopter IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Direktion: John Martin Winther Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for charter- og taxiflyvning samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-05 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Hovedbranche: Charter- og taxiflyvning (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Helicopter Holding ApS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Navne: Copenhagen Helicopter IVS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bendix, John Martin Winther Andersen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2015-05-05 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2020-11-22)
Den 2015-05-05 tilføjes Stiftere: Copenhagen Helicopter Holding ApS (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-20)