Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2015-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HELSINGE MASKINFORRETNING A/S. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-01-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofte Industri 22, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Brian Skøtt Larsen (direktør) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejerskab af andre selskaber, investeringer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-11 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Legale ejere: Brian Skøtt Larsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-05-11 tilføjes Navne: Brian Skøtt Larsen Holding ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Reelle ejere: Brian Skøtt Larsen (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2015-05-11 tilføjes Stiftere: Brian Skøtt Larsen (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-11)