Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Birger Christensen | 11.11.1970 | 25.08.2004 | direktion |
Christian Mygind Sørensen | 11.11.1970 | 12.07.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Mygind Christensen | 30.09.2001 | 25.08.2004 | bestyrelse |
Per Birger Christensen | 11.11.1970 | 25.08.2004 | bestyrelse |
Anne-Marie Mygind Christensen | 11.11.1970 | 25.08.2004 | formand |
Lise Hanne Christensen | 11.11.1970 | 30.09.2001 | bestyrelse |
Anna Margrethe Lund Sørensen | 11.11.1970 | 12.07.1995 | bestyrelse |
Hilda Sørensen | 11.11.1970 | 12.07.1995 | bestyrelse |
Christian Mygind Sørensen | 11.11.1970 | 12.07.1995 | bestyrelse |