Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kahytten 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-12 fjernes Navne: BØRRESEN BRØNSODDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-11-12 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Bestyrelse: Lars Børresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Direktion: Ole Børresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kahytten 6, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragevej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-22)
Den 2007-03-20 tilføjes Direktion: Ole Børresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-04 fjernes Direktion: Børge Anders Børresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-04 fjernes Bestyrelse: Børge Anders Børresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværk, industri og handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 tilføjes Vedtægter: 2007-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-01 fjernes Revisor: Sven-Erik Friis-Scheel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragevej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragevej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Navne: BØRRESEN BRØNSODDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-01 fjernes Navne: BØRRESEN BRØNSODDE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 426.330,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-17 tilføjes Bestyrelse: Ole Børresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-17 fjernes Bestyrelse: Leif Bank-Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-03-22)
Den 2004-03-21 fjernes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-04 fjernes Bestyrelse: Inge Børresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-10 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 fjernes Bestyrelse: Ole Børresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 fjernes Direktion: Inge Børresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragevej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-08-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Børresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-08-27 tilføjes Direktion: Inge Børresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-08-27 tilføjes Hovedbranche: Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-08-27 tilføjes Navne: BØRRESEN BRØNSODDE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-08-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-08-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-08-27 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Vejle, Sven-Erik Friis-Scheel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1962-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1962-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)