Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-10 fjernes Legale ejere: Marie-Louise Deth Petersen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-23 tilføjes Legale ejere: Tove Jensen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-23 fjernes Legale ejere: Yrsa Jensen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-23 tilføjes Vedtægter: 2019-04-23 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-07 tilføjes Vedtægter: 2018-11-07 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: chp@advokatcarlh.dk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: finn1934@live.dk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 5, 2. th., 1553 København V (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglagervej 9-11, 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Koefoed Nilsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-04 fjernes Bestyrelse: Finn Povl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-04 tilføjes Vedtægter: 2018-10-04 (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Carl Peter Scheibein Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-20 fjernes Bestyrelse: Carl Hermann Giertz Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-11 tilføjes Legale ejere: Yrsa Jensen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-03-09 tilføjes Vedtægter: 2017-03-09 (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-18 tilføjes Legale ejere: Marie-Louise Deth Petersen, Carl Henrik Petersen (offentliggjort 2024-07-25)
Den 2017-02-18 fjernes Legale ejere: Kirsten Deth Petersen (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-03-15 tilføjes Bestyrelse: Finn Povl Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-03-14 fjernes Bestyrelse: Finn Povl Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-07-22 tilføjes Bestyrelse: Carl Henrik Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-02 tilføjes Direktion: Carl Henrik Petersen (direktør) (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-06-02 tilføjes Legale ejere: Kirsten Deth Petersen (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2015-06-02 tilføjes Vedtægter: 2015-06-02 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2015-04-10 fjernes Bestyrelse: Erik Helge Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-10 fjernes Direktion: Erik Helge Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: finn1934@live.dk (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2013-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af ejendomme, bebyggelse, udstykning og enhver anden frugtbargørelse af fast ejendom samt finansiering. Selskabet kan til løsning af sine opgaver overensstemmende med nærværende formålsparagraf virke selvstændigt eller i samvirke med andre selskaber, organisationer eller virksomheder med beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og selskabets formand i forening eller en af disse i forening med to øvrige medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 tilføjes Vedtægter: 2013-02-21 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-10-31 fjernes Bestyrelse: Michael Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2012-06-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-02 fjernes Bestyrelse: John Holger Nilsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-12 fjernes Bestyrelse: Carl Jørgen Giertz Christiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-23 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-26 tilføjes Bestyrelse: Carsten Povl Cooper-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-02-26 fjernes Bestyrelse: Gerda Erikka Viola Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-27 fjernes Bestyrelse: Ebbe Vagn Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-04 tilføjes Bestyrelse: Michael Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-06 fjernes Bestyrelse: Aage Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-06 fjernes Direktion: Aage Holst (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-06 fjernes Revisor: Poul Ellehammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-19 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Vagn Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-19 fjernes Bestyrelse: Emil Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglagervej 9-11, 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-10-18)
Den 1964-10-13 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1964-10-13 tilføjes Direktion: Aage Holst (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1964-10-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-10-13 tilføjes Navne: KOMMANDITAKTIESELSKABET CENTRALPLAN VEST (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1964-10-13 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-10-13 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1964-10-13 tilføjes Revisor: Poul Ellehammer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1964-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-08-03)